公司全称:春雪食品集团股份有限公司
股票代码:605567.SH
董事长:郑维新
个人简介
郑维新先生:1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历
1975年9月至1978年7月,就职于莱阳县粮食储运站
1978年7月至1981年3月,就职于莱阳县谭格庄粮所
1981年3月至1990年9月,就职于莱阳县粮食局储运股,先后担任业务员、副股长、股长
1990年9月至1994年5月,担任莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记
1994年6月至1997年10月,莱阳市肉禽集团公司担任经理、总支部书记
1997年11月至2000年3月,山东春雪食品集团公司担任总经理、总支部书记
2000年4月至2006年3月,山东莱阳春雪食品有限公司担任董事长、总经理、总支部书记
2006年4月至2009年6月,山东莱阳春雪食品有限公司担任董事长、总支部书记
2009年7月至2017年7月,山东春雪食品有限公司担任董事长、总支部书记
2017年8月至今,山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记
2016年7月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任董事长、总支部书记
2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任董事长
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露
春雪食品董事长
公司全称:春雪食品集团股份有限公司
股票代码:605567.SH
董事长:郑维新
个人简介
郑维新先生:1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历
1975年9月至1978年7月,就职于莱阳县粮食储运站
1978年7月至1981年3月,就职于莱阳县谭格庄粮所
1981年3月至1990年9月,就职于莱阳县粮食局储运股,先后担任业务员、副股长、股长
1990年9月至1994年5月,担任莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记
1994年6月至1997年10月,莱阳市肉禽集团公司担任经理、总支部书记
1997年11月至2000年3月,山东春雪食品集团公司担任总经理、总支部书记
2000年4月至2006年3月,山东莱阳春雪食品有限公司担任董事长、总经理、总支部书记
2006年4月至2009年6月,山东莱阳春雪食品有限公司担任董事长、总支部书记
2009年7月至2017年7月,山东春雪食品有限公司担任董事长、总支部书记
2017年8月至今,山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记
2016年7月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任董事长、总支部书记
2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任董事长
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露