公司全称:重庆水务集团股份有限公司
股票代码:601158.SH
董事长:郑如彬
个人简介
郑如彬先生:1967年11月出生,汉族,中国国籍,高级工程师,硕士学历,1989年7月至1995年5月任交通部第二航务工程局二公司202施工处技术员、工程项目部副经理(1993年1月担任施工处主任)
1995年5月至1999年5月任交通部第二航务管理局二公司副经理兼温州分公司经理
1999年5月至2001年7月任中国港湾建设(集团)总公司第二航务工程局第二工程公司经理(法定代表人)
2001年7月至2003年6月任重庆市市政管理委员会副总工程师(2001年12月兼任道路桥梁管理处处长)
2003年6月至2017年7月任重庆市市政管理委员会党组成员、副主任
2017年7月起任重庆水务集团股份有限公司党委副书记
2017年8月起任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、第三届董事会董事、总经理
2017年9月15日起任本公司第四届董事会董事、总经理
2019年2月至2021年5月任重庆中法环保研发中心有限公司董事长
2021年1至3月任重庆水务集团股份有限公司党委书记、第四届董事会董事、总经理
2021年3月起任重庆水务集团股份有限公司党委书记、第五届董事会董事、董事长
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露
重庆水务董事长
公司全称:重庆水务集团股份有限公司
股票代码:601158.SH
董事长:郑如彬
个人简介
郑如彬先生:1967年11月出生,汉族,中国国籍,高级工程师,硕士学历,1989年7月至1995年5月任交通部第二航务工程局二公司202施工处技术员、工程项目部副经理(1993年1月担任施工处主任)
1995年5月至1999年5月任交通部第二航务管理局二公司副经理兼温州分公司经理
1999年5月至2001年7月任中国港湾建设(集团)总公司第二航务工程局第二工程公司经理(法定代表人)
2001年7月至2003年6月任重庆市市政管理委员会副总工程师(2001年12月兼任道路桥梁管理处处长)
2003年6月至2017年7月任重庆市市政管理委员会党组成员、副主任
2017年7月起任重庆水务集团股份有限公司党委副书记
2017年8月起任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、第三届董事会董事、总经理
2017年9月15日起任本公司第四届董事会董事、总经理
2019年2月至2021年5月任重庆中法环保研发中心有限公司董事长
2021年1至3月任重庆水务集团股份有限公司党委书记、第四届董事会董事、总经理
2021年3月起任重庆水务集团股份有限公司党委书记、第五届董事会董事、董事长
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露