公司全称:厦门三优光电股份有限公司
新三板公司代码:873946.NQ
企业性质:民营企业
主营业务:专业从事半导体激光器、探测器器件及组件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司规模量产应用于大数据光通信领域的半导体激光器、探测器及系列光收发组件,同时公司还生产应用于传感探测、生医检测、激光传感等领域的传感器。产品广泛应用于数据中心光互联、光通信5G网络和双千兆接入网、激光传感探测及生物医疗检测等国家重点发展领域
董事长:李凌
个人简历:
李凌女士:1951年2月出生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师,博士学历,1980年8月至1991年8月,任北京航空学院(现北京航空航天大学)讲师、教研室主任
1990年9月至1994年7月,在厦门大学高等教育研究所在职攻读博士生
1993年8月至1995年9月,任厦门大学校办副主任
1995年9月至1999年8月,任中国国际技术智力合作公司厦门中智经济技术开发中心副总经理
2000年1月至2000年12月,任厦门三优实业有限公司副总经理
2001年1月至今,历任三优有限、三优光电董事长、董事长兼总经理
三优光电董事长李凌背景
公司全称:厦门三优光电股份有限公司
新三板公司代码:873946.NQ
企业性质:民营企业
主营业务:专业从事半导体激光器、探测器器件及组件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司规模量产应用于大数据光通信领域的半导体激光器、探测器及系列光收发组件,同时公司还生产应用于传感探测、生医检测、激光传感等领域的传感器。产品广泛应用于数据中心光互联、光通信5G网络和双千兆接入网、激光传感探测及生物医疗检测等国家重点发展领域
董事长:李凌
个人简历:
李凌女士:1951年2月出生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师,博士学历,1980年8月至1991年8月,任北京航空学院(现北京航空航天大学)讲师、教研室主任
1990年9月至1994年7月,在厦门大学高等教育研究所在职攻读博士生
1993年8月至1995年9月,任厦门大学校办副主任
1995年9月至1999年8月,任中国国际技术智力合作公司厦门中智经济技术开发中心副总经理
2000年1月至2000年12月,任厦门三优实业有限公司副总经理
2001年1月至今,历任三优有限、三优光电董事长、董事长兼总经理