公司全称:陕西华秦科技实业股份有限公司
股票代码:688281.SH
董事长:折生阳
个人简介
折生阳先生:1955年8月出生,中国国籍,高级工程师,本科学历,1982年1月至1991年12月,任庆安宇航设备公司热工艺所所长
1991年12月至1998年5月,任陕西省科技咨询服务中心主任、书记
2000年8月至2018年3月,任成都秦华工贸有限公司监事
2000年8月至2018年3月,任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理
2011年7月至2017年6月,历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长
2014年4月至2020年9月,任铂力特(渭南)增材制造有限公司董事
2016年5月至2020年11月,历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长
2016年11月至2018年2月,任西安天问智能科技有限公司董事
2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长
2017年8月至今,任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长
2021年2月至今,任西安聚合盛业企业服务有限公司董事
2022年8月至今,任陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
2022年12月至今,任南京华秦光声科技有限责任公司董事长
2017年6月至今,历任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长、董事
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露
华秦科技董事长
公司全称:陕西华秦科技实业股份有限公司
股票代码:688281.SH
董事长:折生阳
个人简介
折生阳先生:1955年8月出生,中国国籍,高级工程师,本科学历,1982年1月至1991年12月,任庆安宇航设备公司热工艺所所长
1991年12月至1998年5月,任陕西省科技咨询服务中心主任、书记
2000年8月至2018年3月,任成都秦华工贸有限公司监事
2000年8月至2018年3月,任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理
2011年7月至2017年6月,历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长
2014年4月至2020年9月,任铂力特(渭南)增材制造有限公司董事
2016年5月至2020年11月,历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长
2016年11月至2018年2月,任西安天问智能科技有限公司董事
2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长
2017年8月至今,任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长
2021年2月至今,任西安聚合盛业企业服务有限公司董事
2022年8月至今,任陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
2022年12月至今,任南京华秦光声科技有限责任公司董事长
2017年6月至今,历任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长、董事
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露