公司全称:陕西能源投资股份有限公司
股票代码:001286.SZ
董事长:赵军
个人简介
赵军先生:1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副教授职称
1984年7月至2000年11月,任职于西北政法学院
2000年11月至2003年4月,任陕西省政府办公厅省长办公室主任
2003年4月至2011年9月,任华秦投资党委委员、副总经理、工会主席(其中,2010年12月至2011年9月兼任麟北煤业董事长)
2011年9月至2020年11月,任陕投集团党委委员、副总经理、工会主席(其中,2011年9月至2015年11月兼任麟北煤业董事长)
2016年8月至今,任陕投集团董事
2020年11月至今,任陕投集团党委副书记、总经理
2019年5月至今,任陕能股份董事长
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露
陕西能源董事长
公司全称:陕西能源投资股份有限公司
股票代码:001286.SZ
董事长:赵军
个人简介
赵军先生:1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副教授职称
1984年7月至2000年11月,任职于西北政法学院
2000年11月至2003年4月,任陕西省政府办公厅省长办公室主任
2003年4月至2011年9月,任华秦投资党委委员、副总经理、工会主席(其中,2010年12月至2011年9月兼任麟北煤业董事长)
2011年9月至2020年11月,任陕投集团党委委员、副总经理、工会主席(其中,2011年9月至2015年11月兼任麟北煤业董事长)
2016年8月至今,任陕投集团董事
2020年11月至今,任陕投集团党委副书记、总经理
2019年5月至今,任陕能股份董事长
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露