公司全称:新疆火炬燃气股份有限公司
股票代码:603080.SH
董事长:赵安林
个人简介
赵安林先生:1960年7月出生,高级工程师,大专学历,1974年4月至1986年2月,就职于江苏省江都县建筑公司,任施工员
1986年3月至1988年1月,就职于喀什市建材公司,任副经理
1988年4月至1997年3月,就职于喀什市住宅建筑公司,任总经理
1997年4月至2001年12月,就职于喀什市第一建筑工程公司,(2001年更名为建工集团,下同)任总经理
2001年12月至今,任建工集团董事长、总经理
2003年1月至今,任旅游股份董事
2003年4月至2014年7月,任火炬有限执行董事
2014年7月至2014年9月,任火炬有限董事长
股份公司成立后至今,任股份公司董事长
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露
新疆火炬董事长
公司全称:新疆火炬燃气股份有限公司
股票代码:603080.SH
董事长:赵安林
个人简介
赵安林先生:1960年7月出生,高级工程师,大专学历,1974年4月至1986年2月,就职于江苏省江都县建筑公司,任施工员
1986年3月至1988年1月,就职于喀什市建材公司,任副经理
1988年4月至1997年3月,就职于喀什市住宅建筑公司,任总经理
1997年4月至2001年12月,就职于喀什市第一建筑工程公司,(2001年更名为建工集团,下同)任总经理
2001年12月至今,任建工集团董事长、总经理
2003年1月至今,任旅游股份董事
2003年4月至2014年7月,任火炬有限执行董事
2014年7月至2014年9月,任火炬有限董事长
股份公司成立后至今,任股份公司董事长
年薪(根据公司财报发布的数据):未披露