公司全称:中信证券股份有限公司
股票代码:600030。SH
董事长:张佑君
个人简介
张佑君先生:1966年出生,中国国籍,张先生于公司1995年成立时加入公司,于2016年1月19日获委任为公司执行董事、董事长
张先生亦兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理,中信金控董事,金石投资、中信证券投资董事长
张先生曾于1995年起任公司交易部总经理、襄理、副总经理,1999年9月至2012年6月获委任公司董事,1998年至2001年期间任长盛基金管理有限公司总经理,2002年5月至2005年10月任公司总经理,2005年至2011年期间先后任中信建投总经理、董事长,2011年12月至2015年12月任中信集团董事会办公室主任,2020年4月至12月期间任中证国际有限公司董事,2016年1月至2022年9月期间先后任中信证券国际、中信里昂(即CLSAB。V。及其子公司)董事长,中信里昂证券、赛领资本管理有限公司董事等
张先生于1987年获得中国人民大学货币银行学专业经济学学士学位,并于1990年获中央财经大学货币银行学专业经济学硕士学位
年薪(根据公司财报发布的数据):5853900元
备注:董事长的主要职责是负责召集和主持董事会会议,监督和指导企业的经营管理,执行股东大会和董事会的决议。民营企业的董事长一般是由企业的老板或者大股东担任。国企的董事长一般是由上级政府部门或者国资委任命的,代表国家利益,有时也是党委书记兼任。
中信证券董事长/老板张佑君背景
公司全称:中信证券股份有限公司
股票代码:600030。SH
董事长:张佑君
个人简介
张佑君先生:1966年出生,中国国籍,张先生于公司1995年成立时加入公司,于2016年1月19日获委任为公司执行董事、董事长
张先生亦兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理,中信金控董事,金石投资、中信证券投资董事长
张先生曾于1995年起任公司交易部总经理、襄理、副总经理,1999年9月至2012年6月获委任公司董事,1998年至2001年期间任长盛基金管理有限公司总经理,2002年5月至2005年10月任公司总经理,2005年至2011年期间先后任中信建投总经理、董事长,2011年12月至2015年12月任中信集团董事会办公室主任,2020年4月至12月期间任中证国际有限公司董事,2016年1月至2022年9月期间先后任中信证券国际、中信里昂(即CLSAB。V。及其子公司)董事长,中信里昂证券、赛领资本管理有限公司董事等
张先生于1987年获得中国人民大学货币银行学专业经济学学士学位,并于1990年获中央财经大学货币银行学专业经济学硕士学位
年薪(根据公司财报发布的数据):5853900元
备注:董事长的主要职责是负责召集和主持董事会会议,监督和指导企业的经营管理,执行股东大会和董事会的决议。民营企业的董事长一般是由企业的老板或者大股东担任。国企的董事长一般是由上级政府部门或者国资委任命的,代表国家利益,有时也是党委书记兼任。