公司全称:三一重能股份有限公司
股票代码:688349。SH
董事长:周福贵
个人简介
周福贵先生:1962年2月出生,中国国籍,毕业于中南大学材料专业、北京钢铁学院材料专业,硕士研究生学历
1983年至1985年,就职于昆明电缆厂,任助理工程师
1988年至1991年,就职于涟源特种焊接材料厂,历任供应科科长、副厂长
1991年至1994年,就职于深圳中侨表面技术有限公司
1994年至1998年,任三一重工董事、副总裁
1998年至2009年,任三一重工董事、副总裁、三一美国总经理
2009年至2016年,任三一集团董事、三一重型机器有限公司董事长
2016年至2018年3月,任三一集团董事
2018年3月至2018年4月,任三一集团董事、三一重能执行董事
2018年4月至2020年9月,任三一集团董事、三一重能执行董事、经理
2020年9月至2022年8月任三一重能股份有限公司总经理,2020年9月至今,任三一重能董事长、三一集团董事
年薪(根据公司财报发布的数据):13814900元
备注:董事长的主要职责是负责召集和主持董事会会议,监督和指导企业的经营管理,执行股东大会和董事会的决议。民营企业的董事长一般是由企业的老板或者大股东担任。国企的董事长一般是由上级政府部门或者国资委任命的,代表国家利益,有时也是党委书记兼任。
三一重能董事长/老板周福贵背景
公司全称:三一重能股份有限公司
股票代码:688349。SH
董事长:周福贵
个人简介
周福贵先生:1962年2月出生,中国国籍,毕业于中南大学材料专业、北京钢铁学院材料专业,硕士研究生学历
1983年至1985年,就职于昆明电缆厂,任助理工程师
1988年至1991年,就职于涟源特种焊接材料厂,历任供应科科长、副厂长
1991年至1994年,就职于深圳中侨表面技术有限公司
1994年至1998年,任三一重工董事、副总裁
1998年至2009年,任三一重工董事、副总裁、三一美国总经理
2009年至2016年,任三一集团董事、三一重型机器有限公司董事长
2016年至2018年3月,任三一集团董事
2018年3月至2018年4月,任三一集团董事、三一重能执行董事
2018年4月至2020年9月,任三一集团董事、三一重能执行董事、经理
2020年9月至2022年8月任三一重能股份有限公司总经理,2020年9月至今,任三一重能董事长、三一集团董事
年薪(根据公司财报发布的数据):13814900元
备注:董事长的主要职责是负责召集和主持董事会会议,监督和指导企业的经营管理,执行股东大会和董事会的决议。民营企业的董事长一般是由企业的老板或者大股东担任。国企的董事长一般是由上级政府部门或者国资委任命的,代表国家利益,有时也是党委书记兼任。