公司全称:广东生益科技股份有限公司
股票代码:600183。SH
董事长:刘述峰
个人简介
刘述峰先生:1955年出生,中国国籍,高级经济师,本科学历,1975年12月至1984年9月任广东省外贸局科员、副处长
1984年10月至1994年6月任香港粤商发展有限公司董事、总经理
1994年7月至1996年12月任广东省外贸开发公司副总经理
1990年1月至2015年3月,历任广东生益科技股份有限公司副总经理、总经理、董事
2015年3月至2016年3月,任广东生益科技股份有限公司董事长、总经理
2017年11月至2020年11月,任江西生益科技有限公司董事
2015年3月起任广东生益科技股份有限公司董事长,现任广东生益科技股份有限公司董事长,兼任陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技(香港)有限公司、生益电子股份有限公司、湖南万容科技股份有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司、咸阳生益房地产开发有限公司董事,东莞生益资本投资有限公司、广东绿晟环保股份有限公司董事长
2002年4月至2014年8月任连云港东海硅微粉有限责任公司董事长
2014年8月至今任公司董事
年薪(根据公司财报发布的数据):18912700元
备注:董事长的主要职责是负责召集和主持董事会会议,监督和指导企业的经营管理,执行股东大会和董事会的决议。民营企业的董事长一般是由企业的老板或者大股东担任。国企的董事长一般是由上级政府部门或者国资委任命的,代表国家利益,有时也是党委书记兼任。
生益科技董事长/老板刘述峰背景
公司全称:广东生益科技股份有限公司
股票代码:600183。SH
董事长:刘述峰
个人简介
刘述峰先生:1955年出生,中国国籍,高级经济师,本科学历,1975年12月至1984年9月任广东省外贸局科员、副处长
1984年10月至1994年6月任香港粤商发展有限公司董事、总经理
1994年7月至1996年12月任广东省外贸开发公司副总经理
1990年1月至2015年3月,历任广东生益科技股份有限公司副总经理、总经理、董事
2015年3月至2016年3月,任广东生益科技股份有限公司董事长、总经理
2017年11月至2020年11月,任江西生益科技有限公司董事
2015年3月起任广东生益科技股份有限公司董事长,现任广东生益科技股份有限公司董事长,兼任陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技(香港)有限公司、生益电子股份有限公司、湖南万容科技股份有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司、咸阳生益房地产开发有限公司董事,东莞生益资本投资有限公司、广东绿晟环保股份有限公司董事长
2002年4月至2014年8月任连云港东海硅微粉有限责任公司董事长
2014年8月至今任公司董事
年薪(根据公司财报发布的数据):18912700元
备注:董事长的主要职责是负责召集和主持董事会会议,监督和指导企业的经营管理,执行股东大会和董事会的决议。民营企业的董事长一般是由企业的老板或者大股东担任。国企的董事长一般是由上级政府部门或者国资委任命的,代表国家利益,有时也是党委书记兼任。